Ralf Ruesch
wohnhaft in Zürich, aus Oftringen Aktuelle Mandate: Ruesch Gastro Solutions GmbH, Profiplan AG Verbundene Personen: Roger Gäggeler So bleiben Sie über "Ralf Ruesch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ralf Ruesch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ralf Ruesch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ralf Ruesch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ralf Ruesch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ralf Ruesch arbeiten
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Ralf Ruesch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ralf Ruesch
Publikationsnummer: HR02-1005472749, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Profiplan AG, in Kloten, CHE-115.986.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fani, Fabio Arturo, von Disentis/Mustér, in Winkel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruesch, Ralf, von Oftringen, in Zürich, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004644450, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ruesch Gastro Solutions GmbH, in Zürich, CHE-221.967.601, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruesch, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruesch, Ralf, von Oftringen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004456351, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Profiplan AG, bisher in Urtenen-Schönbühl, CHE-115.986.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3499783).
Statutenänderung:
06.09.2018.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 134, 8302 Kloten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietz, Bruno, von Köniz, in Bösingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyburz, Matthias Felix, von Erlinsbach (AG), in Bleienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruesch, Ralf, von Oftringen, in Zürich, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fani, Fabio Arturo, von Disentis/Mustér, in Winkel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.